منتديات روسيكادا للرياضيات



 
طرح مشاكلك وصعوباتك في المنتدى.مع دكر اسمك المسجل به ادا كنت عضوالرئيسيةالتسجيلدخول

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر | 
 

 من عجائب الارقام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
GHALI 14
 
avatar

ذكر
أحد ركائز المنتدى
المساهمات 1638
العمر : 43
الوظيفة : مستشار للتربية
مزاجي : نشيط
البلد : تيارت
رقم العضوية : 002
. . : 5744
تاريخ التسجيل : 01/01/2009

مُساهمةموضوع: من عجائب الارقام   الجمعة مارس 11, 2011 3:26 pm

عجائب الرقم 9
اذا ضربت 9 في أي عدد ثم جمعت ارقام العدد الناتج سترى مايدهشك في جميع الحالات =9
9 × 2 = 18 -------> 8 + 1 = 9
9 × 4 = 36 -------> 3 + 6 = 9
9 × 55 = 495 -------> 4 + 9 + 5 = 18 -------> 8 + 1 = 9
9 × 315 = 2835 -------> 5 + 3 + 8 + 2 = 18 -------> 8 + 1 = 9
عجائب الرقم 5

الزوجية : 2 ، 4 ، 6 ... ومكرراتها كان الناتج اذا صربت في الارقام
5 × 6 = 30
5 × 66 = 330
5 × 666 = 3330
5 × 4 = 20
5 × 44 = 220
5 × 444 = 2220
5 × 2 = 10
5 × 22 = 110
5 × 222 = 1110

عجائب الرقم 1

1 × 1
11 × 11
111 × 111
1111 × 1111
11111 × 11111
1 × 1 = 1
11 × 11 = 121
111 × 111 = 12321
1111 × 1111 = 1234321
11111 × 11111 = 123454321
111111 × 111111 = 12345654321
1111111 × 1111111 = 1234567654321
11111111 × 11111111 = 123456787654321
لاحظ ان الناتج يقرأ من الجهتينبنفس الترتيب

ف ناتج الضرب بمجرد النظر للمسألة بدون الة حاسبة ولاحتى ورقة وقلم

عجائب الرقم 2519
إذا قسم على (2) كان الباقي (1)
إذا قسم على (3) كان الباقي (2)
إذا قسم على (4) كان الباقي (3)
إذا قسم على (5) كان الباقي (4)
إذا قسم على (6) كان الباقي (5)
إذا قسم على (7) كان الباقي (6)
إذا قسم على (8) كان الباقي (7)
إذا قسم على (9) كان الباقي (8)
إذا قسم على (10) كان الباقي (9)
عجائب الارقام المتجاورة
9 ×9 + 7 = 88
98 × 9 + 6 = 888
987 × 9 + 5 = 8888
9876 × 9 + 4 = 88888
98765 × 9 + 3 = 888888

وإذا ضربنا الأرقام : 1 ، 12 ، 123 ، 1234 ، .... في الرقم 9 ثم أضفنا
تسلسل الأرقام 2 ، 3 ، 4 ، ..... فسوف نحصل على ناتج طريف كما يلي
1 × 9 + 2 = 11
12 × 9 + 3 = 111
123 × 9 + 4 = 1111
1234 × 9 + 5 = 11111
12345 × 9 + 6 = 111111
123456 × 9 + 7 = 1111111
1234567 × 9 + 8 = 11111111
12345678 × 9 + 9 = 111111111
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
GHALI 14
 
avatar

ذكر
أحد ركائز المنتدى
المساهمات 1638
العمر : 43
الوظيفة : مستشار للتربية
مزاجي : نشيط
البلد : تيارت
رقم العضوية : 002
. . : 5744
تاريخ التسجيل : 01/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من عجائب الارقام   الجمعة مارس 11, 2011 3:44 pm

تمتع مع عالم الأرقام
أولا/ حساب مربع أي عدد مكون من مكررات الرقم 9
الخطوات:
1_اكتب الرقم 1
2_ضع عدداً من الأصفار أقل من عدد التسعات بمقدار 1
3_ضع 8
4_ضع عدداً من التسعات يساوي عدد الأصفار
تطبيق(1)
لمعرفة مربع العدد 99
1_نضع 1
2_نضع 0
3_نضع 8
4_نضع 9
الناتج 9801
تطبيق (2)
مربع العدد 999
1_نضع الرقم 1
2_نضع 00
3_نضع 8
4_نضع 99
الناتج 998001
ثانياً/ حساب مربع أي عدد رقم أحاده يساوي 5
الخطوات:
1_نبدأ من اليمين و نكتب 25 (مربع الرقم 5)
2_ضرب رقم العشرات في الرقم التالي له
تطبيق (1)
لمعرفة مربع العدد 25
1_نضع 25
2_3×2=6
الناتج =625
تطبيق (2)
معرفة مربع العدد 95
1_نضع 25
2_نضرب 9×10=90
الناتج =9025
ثالثاً / لضرب عدد ما في 5
الخطوات :
1_أضف صفراً إلى العدد
2_أقسم الناتج على 2
تطبيق (1)
عند ضرب 18×5
1_نضع صفر أمام العدد ليصبح 180
2_نقسم العدد على 2
الناتج 180/2=90
تطبيق (2)
عند ضرب 26×5
1_نضع صفر أمام العدد ليصبح 260
2_نقسم العدد على 2
الناتج 260/2=130
رابعاً / لضرب عددين من 90 حتى 100
تطبيق(1)
لنفرض أننا نريد ضرب 98×96
نقوم بطرح 100-98=2
100-96=4
ثم نطرح 98-4 أو 96-2 =94
ونضرب 2×4 =8
الناتج 9408
تطبيق (2)
ضرب 97×94
نقوم بطرح 100-97=3
100-94=6
ثم طرح 97-6أو 94-3=91
ونضرب 3×6=18
الناتج 9118
ملاحظة :
يمكن استخدام هذه الطريقة عند ضرب الأرقام من 1 حتى 10
ولكن الطرح يكون من 10 و ليس من 100
مثال لضرب 9×7
9حتى تصبح 10 يبقى 1
7حتى تصبح 10 يبقى 3
ثم طرح 9-3 أو 7-1=6
ثم ضرب 1×3
الناتج 63
خامساً/ضرب أي عدد مكون من رقمين في 11
الخطوات :
1_نبقى العدد المكون من الرقمين كما هما
2_نجمع حاصل الرقمبن و نضعهما في منتصف الرقمين
تطبيق (1)
لضرب 26×11
1_نبقى الرقمين كما هما 26
2_نجمع 6+2=8
الناتج 286
تطبيق (2)
لضرب 87×11
1_نبقى الرقمين كما هما 87
2_نجمع 7+8=15
لكن هنا سنضع 5 ثم نضع الواحد فوق الثمانية ليصبح 9
الناتج يصبح 957
سادساً /لضرب عددين من 101 حتى 109
تطبيق (1)
لنفترض أننا نود ضرب 103×104
نقوم بجمع 104+3 أو 103+4 =107
ثم نضرب الرقم الأول في الرقم الأول أي 3×4=12
ليصبح الناتج 10712
تطبيق(2)
لضرب 109×106
نقوم بجمع 109+6 أو 106+9 =115
ثم نضرب 9×6=54
ليصبح الناتج 11554
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
CHEKRIDA
....
....
avatar

ذكر
CHEKRIDA RABAH
المساهمات 6879
العمر : 52
الوظيفة : أستاذ رياضيات
مزاجي : عادي والحمد لله
البلد : سكيكدة
رقم العضوية : مؤسس المنتدى
. :
. . : 6423
تاريخ التسجيل : 04/02/2008

بطاقة الشخصية
بسيط01: 10

مُساهمةموضوع: رد: من عجائب الارقام   الجمعة مارس 11, 2011 4:58 pm




معلومات قيمة
وتقنيات عالية في الحساب

جزاك الله خيرا الاخ سعد على ما تقدمه
من فائدة للزملاء وكل الاعضاء
نسال الله لك ان تنال الاجر والثواب
وفقكم الله










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mat21.yoo7.com
 
من عجائب الارقام
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روسيكادا للرياضيات :: ®§][©][ رياضيات التعليم المتوسط][©][§® :: 
-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: